बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची: पूर्वी भारत में स्थित बिहार राज्य उत्तर में नेपाल और उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से घिरा है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार ने भारत के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया और सदियों तक यह साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रमुख स्थान रहा और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा। संस्कृत विहार (बौद्ध मठ) से बिहार नाम की व्युत्पत्ति प्राचीन काल में इस क्षेत्र में ऐसे समुदायों की प्रमुखता को दर्शाती है। बता दें कि नवंबर 2000 में झारखंड का नया राज्य बिहार के दक्षिणी प्रांतों से बनाया गया था और अब राज्य की दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी सीमाएं बनाता है।
बिहार के बारे में...
बिहार वह स्थान है जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म दिया और सिख धर्म और हिंदू धर्म के विकास में मदद की, इसका एक अतीत है जो दुनिया में कहीं भी बेजोड़ है। यह वैशाली में दुनिया के पहले गणराज्य का केंद्र था और पाटलिपुत्र शहर अपने गौरव की ऊंचाई पर दुनिया में सबसे बड़ा और भव्य था। राज्य में विविध हितों के पर्यटन स्थलों की एक श्रृंखला है, हालांकि अब तक उनकी क्षमता का पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध सर्किट से लेकर पटना के पटना साहिब और मधुबनी की मिथिला पेंटिंग से लेकर भागलपुर के रेशम उत्पादन केंद्र तक, राज्य में पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य की वर्तमान छवि पर्यटकों को आकर्षित करने में राज्य को अग्रणी नहीं बनने दे रही है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 38,301 वर्ग मील (99,200 वर्ग किमी) है जबकि यहां कि जनसंख्या (2011 के अनुसार) 103,804,637 है।
बिहार के मुख्यमंत्रियों की सूची निम्नलिखित है।
मुख्यमंत्री | कार्यकाल (कब से कब तक) | पार्टी | ||
नीतीश कुमार | 10 अगस्त 2022 | वर्तमान | जनता दल (यूनाइटेड) | |
नीतीश कुमार | 16 नवंबर 2020 | 09 अगस्त 2022 | जनता दल (यूनाइटेड) | |
नीतीश कुमार | 20 नवंबर 2015 | 16 नवंबर 2020 | जनता दल (यूनाइटेड) | |
नीतीश कुमार | 22 फरवरी 2015 | 20 नवंबर 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) | |
जीतन राम मांझी | 20 मई 2014 | 22 फरवरी 2015 | जनता दल (यूनाइटेड) | |
नीतीश कुमार | 26 नवंबर 2010 | 20 मई 2014 | जनता दल (यूनाइटेड) | |
नीतीश कुमार | 24 नवंबर 2005 | 26 नवंबर 2010 | जनता दल (यूनाइटेड) | |
राष्ट्रपति शासन | 07 मार्च 2005 | 24 नवंबर 2005 | लागू नहीं | |
राबड़ी देवी | 11 मार्च 2000 | 06 मार्च 2005 | राष्ट्रीय जनता दल | |
नीतीश कुमार | 03 मार्च 2000 | 03 मार्च 2000 | समता पार्टी | |
राबड़ी देवी | 09 मार्च 1999 | 02 मार्च 2000 | राष्ट्रीय जनता दल | |
राष्ट्रपति शासन | 11 फरवरी 1999 | 09 मार्च 1999 | लागू नहीं | |
राबड़ी देवी | 25 जुलाई 1997 | 11 फरवरी 1999 | राष्ट्रीय जनता दल | |
लालू प्रसाद यादव | 04 अप्रैल 1995 | 25 जुलाई 1997 | जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल | |
राष्ट्रपति शासन | 28 मार्च 1995 | 04 अप्रैल 1995 | लागू नहीं | |
लालू प्रसाद यादव | 10 मार्च 1990 | 28 मार्च 1995 | जनता दल | |
जगन्नाथ मिश्र | 06 दिसंबर 1989 | 10 मार्च 1990 | कांग्रेस | |
सत्येंद्र नारायण सिन्हा | 11 मार्च 1989 | 06 दिसंबर 1989 | कांग्रेस | |
भागवत झा आजाद | 14 फरवरी 1988 | 10 मार्च 1989 | कांग्रेस | |
बिंदेश्वरी दुबे | 12 मार्च 1985 | 13 फरवरी 1988 | कांग्रेस | |
चंद्रशेखर सिंह | 14 अगस्त 1983 | 12 मार्च 1985 | कांग्रेस | |
जगन्नाथ मिश्र | 08 जून 1980 | 14 अगस्त 1983 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 | 08 जून 1980 | लागू नहीं | |
राम सुंदर दास | 21 अप्रैल 1979 | 17 फरवरी 1980 | जनता पार्टी | |
कर्पूरी ठाकुर | 24 जून 1977 | 21 अप्रैल 1979 | जनता पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 | 24 जून 1977 | लागू नहीं | |
जगन्नाथ मिश्र | 11 अप्रैल 1975 | 30 अप्रैल 1977 | कांग्रेस | |
अब्दुल गफूर | 02 जुलाई 1973 | 11 अप्रैल 1975 | कांग्रेस | |
केदार पाण्डेय | 19 मार्च 1972 | 02 जुलाई 1973 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 09 जनवरी 1972 | 19 मार्च 1972 | लागू नहीं | |
भोला पासवान शास्त्री | 02 जून 1971 | 09 जनवरी 1972 | कांग्रेस | |
कर्पूरी ठाकुर | 22 दिसंबर 1970 | 02 जून 1971 | सोशलिस्ट पार्टी | |
दारोगा प्रसाद राय | 16 फरवरी 1970 | 22 दिसंबर 1970 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 06 जुलाई 1969 | 16 फरवरी 1970 | लागू नहीं | |
भोला पासवान शास्त्री | 22 जून 1969 | 04 जुलाई 1969 | कांग्रेस | |
हरिहर सिंह | 26 फरवरी 1969 | 22 जून 1969 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 29 जून 1968 | 26 फरवरी 1969 | लागू नहीं | |
भोला पासवान शास्त्री | 22 मार्च 1968 | 29 जून 1968 | कांग्रेस | |
बी पी मंडल | 01 फरवरी 1968 | 02 मार्च 1968 | कांग्रेस | |
सतीश प्रसाद सिंह | 28 जनवरी 1968 | 01 फरवरी 1968 | कांग्रेस | |
महामाया प्रसाद सिन्हा | 05 मार्च 1967 | 28 जनवरी 1968 | जन क्रांति दल | |
के बी सहाय | 02 अक्टूबर 1963 | 05 मार्च 1967 | कांग्रेस | |
बिनोदानंद झा | 18 फरवरी 1961 | 02 अक्टूबर 1963 | कांग्रेस | |
दीप नारायण सिंह | 01 फरवरी 1961 | 18 फरवरी 1961 | कांग्रेस | |
श्रीकृष्ण सिन्हा | 02 अप्रैल 1946 | 31 जनवरी 1961 | कांग्रेस |
यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।