ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की सूची: देश के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित ओडिशा राज्य, जिसे पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। यह उत्तर में झारखंड से और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से और पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य से घिरा हुआ है। बता दें कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले, ओडिशा की राजधानी कटक में थी। जबकि वर्तमान कैपिटल को बाद में पूर्व-मध्य तटीय मैदानों में शहर के ऐतिहासिक मंदिरों के आसपास के क्षेत्र में भुवनेश्वर में बनाया गया था। जिसके बाद 2011 के अंत में राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया था।
ओडिशा की स्थापना कब हुई?
दरअसल, ओडिशा के आधुनिक राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को कनिका पैलेस, कटक में भारत के एक प्रांत के रूप में की गई थी, और इसमें मुख्य रूप से ओडिया भाषी लोग शामिल हैं। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस (ओडिशा दिवस) के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा में विभिन्न राजवंशों के राजशाही साम्राज्य और बौद्ध, जैन और हिंदू संस्कृतियों को आत्मसात करने का एक चेकर इतिहास है। यह एक प्रमुख समुद्री साम्राज्य भी था और बंगाल की खाड़ी के अधिकांश बंदरगाहों के साथ मजबूत व्यापार गठबंधन था।
ध्यान देने योग्य- ओडिशा भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से नौवां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से ग्यारहवां सबसे बड़ा राज्य है। भाषाई सर्वेक्षण के अनुसार 93.33% उड़िया बोलने वालों के साथ उड़िया आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। पारादीप में गहरे पानी की सुविधा को छोड़कर, ओडिशा में एक अपेक्षाकृत असमान तटरेखा (लगभग 480 किमी लंबी) है और अच्छे बंदरगाहों का अभाव है।
ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की सूची
मुख्यमंत्री | कार्यकाल (कब से कब तक ) | पार्टी | ||
नवीन पटनायक | 29 मई 2019 | वर्तमान | बीजू जनता दल | |
नवीन पटनायक | 21 मई 2014 | 29 मई 2019 | बीजू जनता दल | |
नवीन पटनायक | 21 मई 2009 | 21 मई 2014 | बीजू जनता दल | |
नवीन पटनायक | 16 मई 2004 | 21 मई 2009 | बीजू जनता दल | |
नवीन पटनायक | 05 मार्च 2000 | 16 मई 2004 | बीजू जनता दल | |
हेमानंद बिस्वाल | 17 फरवरी 1999 | 06 दिसंबर 1999 | कांग्रेस | |
गिरिधर गमंग | 15 मार्च 1995 | 17 फरवरी 1999 | कांग्रेस | |
जानकी बल्लभ पटनायक | 15 मार्च 1995 | 15 मार्च 1995 | कांग्रेस | |
बीजू पटनायक | 05 मार्च 1990 | 15 मार्च 1995 | जनता दल | |
हेमानंद बिस्वाल | 07 दिसंबर 1989 | 05 मार्च 1990 | कांग्रेस | |
जानकी बल्लभ पटनायक | 10 मार्च 1985 | 07 दिसंबर 1989 | कांग्रेस | |
जानकी बल्लभ पटनायक | 09 जून 1980 | 10 मार्च 1985 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 | 09 जून 1980 | ||
नीलमणि राउत्रे | 26 जून 1977 | 17 फरवरी 1980 | जनता पार्टी | |
राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 | 26 जून 1977 | ||
विनायक आचार्य | 29 दिसंबर 1976 | 30 अप्रैल 1977 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 16 दिसंबर 1976 | 29 दिसंबर 1976 | ||
नंदिनी सत्पथी | 06 मार्च 1974 | 16 दिसंबर 1976 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 03 मार्च 1973 | 06 मार्च 1974 | ||
नंदिनी सत्पथी | 14 जून 1972 | 03 मार्च 1973 | कांग्रेस | |
विश्वनाथ दास | 03 अप्रैल 1971 | 14 जून 1972 | स्वतंत्र | |
राष्ट्रपति शासन | 11 जनवरी 1971 | 03 अप्रैल 1971 | ||
राजेंद्र नारायण सिंह देव | 08 मार्च 1967 | 09 जनवरी 1971 | स्वतंत्र पार्टी | |
सदाशिव त्रिपाठी | 21 फरवरी 1965 | 08 मार्च 1967 | कांग्रेस | |
बिरेन मित्रा | 02 अक्टूबर 1963 | 21 फरवरी 1965 | कांग्रेस | |
बीजू पटनायक | 23 जून 1961 | 02 अक्टूबर 1963 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 25 फरवरी 1961 | 23 जून 1961 | ||
हरेकृष्ण महताब | 22 मई 1959 | 25 फरवरी 1961 | कांग्रेस | |
हरेकृष्ण महताब | 06 अप्रैल 1957 | 22 मई 1959 | कांग्रेस | |
हरेकृष्ण महताब | 19 अक्टूबर 1956 | 06 अप्रैल 1957 | कांग्रेस | |
नवकृष्ण चौधरी | 20 फरवरी 1952 | 19 अक्टूबर 1956 | कांग्रेस | |
नवकृष्ण चौधरी | 12 मई 1950 | 20 फरवरी 1952 | कांग्रेस | |
हरेकृष्ण महताब | 23 अप्रैल 1946 | 12 मई 1950 | कांग्रेस |
यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों की सूची (List of Chief Minister of Tripura)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची (List of Chief Minister of Uttar Pradesh)