मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की सूची: देश के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित मिजोरम राज्य उत्तर-पूर्वी भारत के सात बहन राज्यों में से एक है। मिजोरम की राजधानी आइज़ोल है। इस राज्य का नाम मिज़ो और राम से लिया गया है जिसका अर्थ मिज़ो भाषा में भूमि है। इस प्रकार, मिजोरम का अर्थ है "मिज़ोस की भूमि"। यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच सबसे दक्षिणी लैंडलॉक राज्य है। मिजोरम राज्य तीन राज्यों अर्थात् त्रिपुरा, मणिपुर और असम के साथ सीमा साझा करता है। यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ 722 किलोमीटर की सीमा भी साझा करता है।
बता दें कि मिजोरम भारत का 23वां राज्य था। जिसे 20 फरवरी, 1987 को भारतीय संविधान, 1986 के 53वें संशोधन अधिनियम के साथ एक राज्य बनाया गया था। चलिए आज के इस लेख में हम आपके लिए मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्रियों की सूची लेकर आए हैं, जिसे आपको परिचित होना जरूरी है खासकर कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को।
मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की सूची निम्नलिखित है।
मुख्यमंत्री | कार्यकाल (कब से कब तक) | पार्टी | ||
जोरामथांगा | 15 दिसंबर 2018 | वर्तमान | एमएनएफ | |
पु लल्थनहवला | 12 दिसंबर 2013 | 14 दिसंबर 2018 | कांग्रेस | |
पु लल्थनहवला | 11 दिसंबर 2008 | 11 दिसंबर 2013 | कांग्रेस | |
ज़ोरमथांगा | 03 दिसंबर 1998 | 11 दिसंबर 2008 | एमएनएफ | |
पु लल्थनहवला | 24 जनवरी 1989 | 03 दिसंबर 1998 | कांग्रेस | |
राष्ट्रपति शासन | 07 सितंबर 1988 | 24 जनवरी 1989 | ||
पु लालडेंगा | 21 अगस्त 1986 | 07 सितंबर 1988 | एमएनएफ | |
पु लल्थनहवला | 05 मई 1984 | 20 अगस्त 1986 | कांग्रेस | |
थेनफुंगा सेलो | 08 मई 1979 | 04 मई 1984 | एमपीसी | |
राष्ट्रपति शासन | 10 नवंबर 1978 | 08 मई 1979 | ||
थेनफुंगा सेलो | 02 जून 1978 | 10 नवंबर 1978 | एमपीसी | |
राष्ट्रपति शासन | 11 मई 1977 | 01 जून 1978 | ||
चौ. चुंगा | 03 मई 1972 | 10 मई 1977 | मिज़ो यूनियन |
यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद, आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।
सिक्किम के मुख्यमंत्रियों की सूची (List of Chief Minister of Sikkim)
ओडिशा के मुख्यमंत्रियों की सूची (List of Chief Minister of Odisha)